Positions
Data license: CC-By 4.0
5,096,665 rows sorted by birthDate
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dateOfPublication (date), startDate (date)
These facets timed out: endDate
Link | rowid | companyId | globalId | dateOfPublication | foundPosition | startDate | endDate | firstName | lastName | maidenName | birthDate ▼ | city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 63 | B1601_HRB101045 | bw_22969 | 2007-05-14 | Geschäftsführer | 2007-05-14 | 2012-09-13 | Karl Herbert | Hirsch | Kaufmann | ||
169 | 169 | B1601_HRB103210 | bw_345 | 2007-01-02 | Geschäftsführer | 2007-01-02 | Volker | Trumpf | Schlossermeister | |||
234 | 234 | B1601_HRB104804 | bw_1827 | 2006-12-27 | Liquidator | 2006-12-27 | solange einziger Liquidator | |||||
331 | 331 | B1601_HRB106951-U1104_HRB37592 | bw_10612 | 2007-02-22 | Geschäftsführer | 2007-02-22 | 2014-07-10 | Herbert | Schneider | Dipl.-Ing. (FH) | ||
336 | 336 | B1601_HRB107036 | bw_314514 | 2012-07-17 | Geschäftsführer | 2012-07-17 | kann die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt vertreten | |||||
337 | 337 | B1601_HRB107050 | bw_138077 | 2009-07-09 | Geschäftsführer | 2009-07-09 | kann die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt vertreten | |||||
406 | 406 | B1601_HRB108262 | bw_533313 | 2016-02-03 | Geschäftsführer | 2016-02-03 | kann die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt vertreten | |||||
641 | 641 | B1601_HRB110908 | bw_157613 | 2009-11-12 | Geschäftsführer | 2009-11-12 | kann die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt vertreten | |||||
883 | 883 | B1601_HRB210862-R2402_HRB26344 | bw_63844 | 2008-02-29 | Geschäftsführer | 2008-02-29 | 2014-02-24 | Jutta | Neukötter | geb. Hoell | Kauffrau | |
983 | 983 | B1601_HRB220966 | bw_510753 | 2015-10-01 | Liquidator | 2015-10-01 | Societät für Unternehmensberatung BDU Huber & Huber GmbH | Kappelrodeck | ||||
1004 | 1004 | B1601_HRB230760 | bw_215055 | 2010-11-03 | Geschäftsführer | 2010-11-03 | Lothar | Weitkämper | Zahntechnikermeister | |||
1125 | 1125 | B1601_HRB240420 | bw_104503 | 2008-12-17 | Liquidator | 2008-12-17 | Harald | Kreiter | Maurermeister | |||
1131 | 1131 | B1601_HRB240560 | bw_4733 | 2006-12-21 | Geschäftsführer | 2006-12-21 | Herbert | Huber | Kaufmann | |||
1209 | 1209 | B1601_HRB2864 | bw_90517 | 2008-09-09 | Liquidator | 2008-09-09 | Josef Franz | Plötz | Kaufmann | |||
1244 | 1244 | B1601_HRB330082 | bw_674209 | 2018-05-07 | Gesamtprokura | 2018-05-07 | Wolfgang | Dr. Dienemann | Mauer | |||
1477 | 1477 | B1601_HRB336402 | bw_419498 | 2014-04-01 | Geschäftsführer | 2014-04-01 | Karl | Prof. Malik | Neckargemünd | |||
1660 | 1660 | B1601_HRB340666 | bw_68938 | 2008-04-07 | Geschäftsführer | 2008-04-07 | Thea | Dörner | geb. Epp | kaufmännische Angestellte | ||
1823 | 1823 | B1601_HRB360618 | bw_843521 | 2020-11-26 | Geschäftsführer | 2020-11-26 | Gerhard Reinhold | Pfeiffer | Orthopädie-Schuhtechniker | |||
2036 | 2036 | B1601_HRB420797 | bw_11306 | 2007-02-26 | Geschäftsführer | 2007-02-26 | Erich | Jotter | Kaufmann | |||
2057 | 2057 | B1601_HRB421546-B1601_HRB250185 | bw_481735 | 2015-03-31 | Geschäftsführer | 2015-03-31 | 2022-07-12 | Hans | Haas | Kaufmann | ||
2207 | 2207 | B1601_HRB432833 | bw_806777 | 2020-05-07 | Persönlich haftender Gesellschafter | 2020-05-07 | John Wiley & Sons GmbH | Weinheim | ||||
2302 | 2302 | B1601_HRB4496 | bw_18792 | 2007-04-18 | Liquidator | 2007-04-18 | solange einziger Liquidator | ansonsten gemeinsam mit einem weiteren Liquidator vertretungsberechtigt | ||||
2780 | 2780 | B1601_HRB521092-D2601_HRB190051 | by_476463 | 2011-01-20 | Geschäftsführer | 2011-01-20 | Petra | Zeiler | Hunspach/Frankreich | |||
2793 | 2793 | B1601_HRB521487 | bw_138971 | 2009-07-13 | Geschäftsführer | 2009-07-13 | Rudolf | Straub | Kfm. Werkleiter der Stadtwerke | |||
2919 | 2919 | B1601_HRB560371 | bw_7028 | 2007-01-23 | Geschäftsführer | 2007-01-23 | Gerhard | Herm | Dipl.-Betriebswirt | |||
4882 | 4882 | B1601_HRB710829-D2601_HRB195330 | by_1423055 | 2020-10-15 | Liquidator | 2020-10-15 | wenn und solange kein weiterer Liquidator bestellt ist | |||||
5641 | 5641 | B1601_HRB715371-F1103_HRB183969B | be_445832 | 2017-09-26 | Geschäftsführer | 2017-09-26 | 2019-03-04 | Jens | Christoph | |||
6926 | 6926 | B1601_HRB723995 | bw_882796 | 2021-05-27 | Liquidator | 2021-05-27 | Andreas | von Bank | geb. 29.09.1981 | Ötisheim | ||
7025 | 7025 | B1601_HRB724757 | bw_739601 | 2019-05-02 | Liquidator | 2019-05-02 | solange einziger Liquidator | |||||
7783 | 7783 | B1601_HRB730626 | bw_867029 | 2021-03-08 | Liquidator | 2021-03-08 | Otto Georg Ludwig | Schmitt | geb. 27.06.1950 | Rauenberg | ||
7786 | 7786 | B1601_HRB730644 | bw_679085 | 2018-06-07 | Gesamtprokura | 2018-06-07 | Ernst-Dieter | Dr. Nikel | Oftersheim | |||
8550 | 8550 | B1601_HRB737546 | bw_829544 | 2020-09-11 | Persönlich haftender Gesellschafter | 2020-09-11 | Questax Systems GmbH | Heidelberg | ||||
9407 | 9407 | B2609_HRB10025 | bw_206027 | 2010-09-03 | Liquidator | 2010-09-03 | Paul-Dieter | Petermann | Diplombetriebswirt | |||
9644 | 9644 | B2609_HRB105258-D4608_HRB7398 | by_1012057 | 2016-10-11 | Geschäftsführer | 2016-10-11 | Mukund | Lakhani | Finanzcontroller | |||
9925 | 9925 | B2609_HRB107950 | bw_108779 | 2009-01-13 | Liquidator | 2009-01-13 | Martin | McDermott | Sharpenthoe MK 45 4 SP | |||
10200 | 10200 | B2609_HRB12014 | bw_665726 | 2018-03-16 | Liquidator | 2018-03-16 | Heinz | Stäbler | Diplom-Ingenieur | |||
10217 | 10217 | B2609_HRB12460 | bw_15256 | 2007-03-21 | Gesamtprokura | 2007-03-21 | 2008-07-02 | Hans Kaspar Erich | Kalb | Pforzheim | ||
10251 | 10251 | B2609_HRB13354 | bw_507795 | 2015-09-08 | Geschäftsführer | 2015-09-08 | Kai-Uwe | Wachtmeister | Dipl.-Kaufmann | |||
10494 | 10494 | B2609_HRB16695 | bw_27904 | 2007-06-21 | Liquidator | 2007-06-21 | Dieter | Guckes | Sportlehrer | |||
10495 | 10495 | B2609_HRB16734 | bw_333704 | 2012-11-12 | Liquidator | 2012-11-12 | ansonsten vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Liquidator | sofern er der einzige Liquidator ist | ||||
10508 | 10508 | B2609_HRB16855 | bw_425622 | 2014-05-09 | Gesamtprokura | 2014-05-09 | Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der "MAHLE GmbH" | Stuttgart | ||||
10512 | 10512 | B2609_HRB16879 | bw_296813 | 2012-03-23 | Geschäftsführer | 2012-03-23 | Martin | Gänßle | Dipl.-Ökonom | |||
10529 | 10529 | B2609_HRB17118 | bw_13902 | 2007-03-12 | Liquidator | 2007-03-12 | Claus | Fritz | Kaufmann | |||
10781 | 10781 | B2609_HRB19559-R2108_HRB18536 | nw_2097078 | 2022-06-27 | Gesamtprokura | 2022-06-27 | Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Gustav Lauser GmbH | ehemaliger Sitz Stuttgart | ||||
10785 | 10785 | B2609_HRB19647 | bw_750411 | 2019-07-05 | Geschäftsführer | 2019-07-05 | 2020-09-16 | Ulrich | Spohn | Handelsfachwirt | ||
10849 | 10849 | B2609_HRB201384 | bw_671078 | 2018-04-17 | Geschäftsführer | 2018-04-17 | 2019-02-20 | Agnes-Isabell | Schröter | Wolfschlugen | ||
10872 | 10872 | B2609_HRB201946 | bw_451179 | 2014-10-14 | Geschäftsführer | 2014-10-14 | Armin | Heinrich | Metzgermeister und Kaufmann | |||
10973 | 10973 | B2609_HRB203479-B2609_HRB263282 | bw_165664 | 2009-12-29 | Geschäftsführer | 2009-12-29 | 2022-07-06 | Karl Friedrich | Kern | Dipl.Ing. (FH) | ||
10984 | 10984 | B2609_HRB203762 | bw_395715 | 2013-11-21 | Liquidator | 2013-11-21 | Jürgen | Häussermann | Vermessungstechniker | |||
11595 | 11595 | B2609_HRB221187-H1101_HRB25020HB | hb_70541 | 2017-08-02 | Geschäftsführer | 2017-08-02 | Patrik O. | Tschirch | ||||
11631 | 11631 | B2609_HRB222114 | bw_782308 | 2020-01-02 | Liquidator | 2020-01-02 | Helmut | Class | Mechanikermeister | |||
11638 | 11638 | B2609_HRB222184 | bw_200198 | 2010-07-29 | Geschäftsführer | 2010-07-29 | Albrecht | Weinmann | Bauingenieur | |||
11946 | 11946 | B2609_HRB22850 | bw_287589 | 2012-01-25 | Liquidatorin | 2012-01-25 | EURO Audit Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Wiesbaden | ||||
12073 | 12073 | B2609_HRB232051 | bw_152471 | 2009-10-08 | Geschäftsführer | 2009-10-08 | 2009-10-26 | Wolfgang | Dr. Bauder | Stuttgart | ||
12207 | 12207 | B2609_HRB241696-B1601_HRB716228 | bw_3660 | 2007-01-05 | Geschäftsführer | 2007-01-05 | 2007-01-24 | Silvia | Weyrauch | geb. Schneider | Enkenbach-Alsenborn | |
12223 | 12223 | B2609_HRB242373 | bw_77208 | 2008-06-13 | Geschäftsführer | 2008-06-13 | 2011-11-14 | Pierre Constant | Bos | F-13480 Cabries/Frankreich | ||
12411 | 12411 | B2609_HRB245392 | bw_601107 | 2017-02-27 | Geschäftsführer | 2017-02-27 | van Gülick | Ralph | ||||
12750 | 12750 | B2609_HRB25399 | bw_358886 | 2013-04-11 | Geschäftsführer | 2013-04-11 | 2015-01-14 | Lackner | Lothar | |||
12751 | 12751 | B2609_HRB25399 | bw_467822 | 2015-01-14 | Geschäftsführer | 2015-01-14 | Lackner | Lothar | ||||
12881 | 12881 | B2609_HRB263065-F1103_HRB125692B | be_637783 | 2021-04-21 | Geschäftsführer | 2021-04-21 | Horst Otto | Engers | ||||
12924 | 12924 | B2609_HRB263833 | bw_858729 | 2021-01-29 | Geschäftsführer | 2021-01-29 | Alexander | Horn | Dipl.-Kaufmann | |||
12965 | 12965 | B2609_HRB264547-T3403_HRB31293-V1109_HRB106007 | sl_81583 | 2021-01-13 | Liquidator | 2021-01-13 | Die Eintragung des Liquidators Jung | Uwe ist gemäß § 395 FamFG wegen nachträglichen Wegfalls der rechtlichen Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 GmbHG von Amts wegen gelöscht | ||||
13019 | 13019 | B2609_HRB2686 | bw_140768 | 2009-07-23 | Gesamtprokura | 2009-07-23 | 2010-12-06 | Bernhard | Lüneborg | Berlin | ||
13139 | 13139 | B2609_HRB280155 | bw_529457 | 2016-01-15 | Geschäftsführer | 2016-01-15 | Thomas | Heinzelmann | Kaufmann | |||
13178 | 13178 | B2609_HRB281117 | bw_844716 | 2020-12-02 | Liquidator | 2020-12-02 | Herbert | Till | Elektromeister | |||
13195 | 13195 | B2609_HRB281362 | bw_349968 | 2013-02-13 | Geschäftsführer | 2013-02-13 | 2014-04-24 | Walter | Kral | Kaufmann | ||
13244 | 13244 | B2609_HRB282141 | bw_128412 | 2009-04-30 | Geschäftsführer | 2009-04-30 | Michael | Schmid | Neustrelitz | |||
13465 | 13465 | B2609_HRB310798 | bw_44142 | 2007-10-18 | Liquidator | 2007-10-18 | 2010-07-01 | Rolf | Urbatschek | Elektrotechniker | ||
13505 | 13505 | B2609_HRB320400 | bw_28545 | 2007-06-25 | Liquidator | 2007-06-25 | Heinz-Joachim | Schicht | Kaufmann | |||
13518 | 13518 | B2609_HRB330262 | bw_552814 | 2016-05-31 | Geschäftsführer | 2016-05-31 | Gudrun | Schneider | Bad Liebenzell | |||
13565 | 13565 | B2609_HRB340119 | bw_362582 | 2013-05-02 | Geschäftsführer | 2013-05-02 | Rau | Armin | ||||
13570 | 13570 | B2609_HRB340333 | bw_849668 | 2020-12-22 | Geschäftsführer | 2020-12-22 | 2022-06-07 | Gerda | Rudolf | geb. Ungericht | Nagold | |
13659 | 13659 | B2609_HRB351335 | bw_478157 | 2015-03-10 | Geschäftsführer | 2015-03-10 | 2020-04-08 | Botho | Schöller | Kaufmann | ||
13672 | 13672 | B2609_HRB351555 | bw_481201 | 2015-03-27 | Geschäftsführer | 2015-03-27 | Güthert | Ralf | ||||
13840 | 13840 | B2609_HRB360236 | bw_113561 | 2009-02-03 | Geschäftsführer | 2009-02-03 | Rainer | Koch | Speditionskaufmann | |||
13853 | 13853 | B2609_HRB360443-B2609_HRB783797 | bw_962277 | 2022-07-13 | Geschäftsführer | 2022-07-13 | Rommel Bau Geschäftsführungs-GmbH (Amtsgericht Dresden HRB 20029) | |||||
13854 | 13854 | B2609_HRB360443-B2609_HRB783797 | bw_962277 | 2022-07-13 | Geschäftsführer | 2022-07-13 | Rommel SF-Bau Verwaltungs-GmbH (Amtsgericht Stuttgart HRB 11457) | |||||
13969 | 13969 | B2609_HRB370601 | bw_229943 | 2011-01-28 | Liquidator | 2011-01-28 | solange er einziger Liquidator ist. Sind mehrere Liquidatoren bestellt | so vertritt er die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Liquidator | ||||
14041 | 14041 | B2609_HRB381660 | bw_718705 | 2019-01-15 | Liquidator | 2019-01-15 | Matthias | Weber | Malermeister | |||
14467 | 14467 | B2609_HRB440327 | bw_30456 | 2007-07-09 | Liquidator | 2007-07-09 | Werner | Pfeiffer | Hotelkaufmann | |||
14472 | 14472 | B2609_HRB440449 | bw_197995 | 2010-07-14 | Liquidator | 2010-07-14 | Lorenz | Kreidler | Maurermeister | |||
14611 | 14611 | B2609_HRB460262 | bw_202857 | 2010-08-12 | Geschäftsführer | 2010-08-12 | Dragan | Tuvic | Fremdenverkehrsführer | |||
14614 | 14614 | B2609_HRB460286 | bw_241534 | 2011-04-04 | Liquidator | 2011-04-04 | Peter | Huonker | Maschinenbau-Techniker | |||
14681 | 14681 | B2609_HRB470084 | bw_277336 | 2011-11-30 | Liquidator | 2011-11-30 | Gerhard | Kopf | Dipl.-Volkswirt | |||
14728 | 14728 | B2609_HRB470925 | bw_22765 | 2007-05-15 | Geschäftsführer | 2007-05-15 | Wilhelm | Haas | Industriemeister | |||
14773 | 14773 | B2609_HRB480534 | bw_142919 | 2009-08-04 | Liquidator | 2009-08-04 | Helmut | Rosenfelder | Landwirtschaftsmeister | |||
14789 | 14789 | B2609_HRB480820 | bw_676732 | 2018-05-23 | liquidator | 2018-05-23 | Wolfgang | Gött | Kaufmann | |||
14894 | 14894 | B2609_HRB571143 | bw_763858 | 2019-09-17 | Geschäftsführer | 2019-09-17 | Heike | Simon-Bartsch | Ingenieur-Oekonom der Bauwirtschaft | |||
14904 | 14904 | B2609_HRB571307 | bw_416135 | 2014-03-11 | Persönlich haftender Gesellschafter | 2014-03-11 | GUB Management GmbH | Rorschacherberg | ||||
15109 | 15109 | B2609_HRB6626-W1215_HRB12659 | st_36500 | 2010-07-22 | Einzelprokura | 2010-07-22 | 2012-01-16 | Reinhold | Betzler | Berglen | ||
15111 | 15111 | B2609_HRB6658 | bw_599605 | 2017-02-17 | Geschäftsführer | 2017-02-17 | Schiffer | Thomas | ||||
15120 | 15120 | B2609_HRB69 | bw_204852 | 2010-08-25 | Gesamtprokura | 2010-08-25 | 2014-04-07 | Martin | Augspach | Möglingen | ||
15393 | 15393 | B2609_HRB721849-Y1206_HRB508754 | th_109909 | 2017-12-18 | Liquidatorin | 2017-12-18 | Sp.6b) von Amts wegen berichtigt: | Eintragung lfd.Nr. | ||||
15490 | 15490 | B2609_HRB722473 | bw_32522 | 2007-07-23 | Geschäftsführer | 2007-07-23 | 2010-01-19 | Olav E. | Borgemoen | 2815 Gjövik/Norwegen | ||
15976 | 15976 | B2609_HRB724744-X1721_HRB10599HL | sh_112922 | 2012-05-02 | Geschäftsführer | 2012-05-02 | Eberhard | Krämer | ||||
16193 | 16193 | B2609_HRB726162 | bw_507429 | 2015-09-07 | Gesamtprokura | 2015-09-07 | 2017-01-11 | Günther | Kübler | Industriemeister | ||
16892 | 16892 | B2609_HRB730023 | bw_252824 | 2011-06-20 | liquidator | 2011-06-20 | *17.07.1962 | Michael Thorschmidt | Asperg | |||
17226 | 17226 | B2609_HRB731848 | bw_661592 | 2018-02-22 | Liquidator | 2018-02-22 | ansonsten vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Liquidator | solange er einziger Liquidator ist | ||||
17829 | 17829 | B2609_HRB735478-G1207_HRB14489FF-F1103_HRB157948B-F1103_HRB157948 | be_286488 | 2014-04-22 | Geschäftsführer | 2014-04-22 | 2015-01-28 | Jaroslaw | Dymitruk | Wroclaw/Polen | ||
17830 | 17830 | B2609_HRB735478-G1207_HRB14489FF-F1103_HRB157948B-F1103_HRB157948 | be_318891 | 2015-01-28 | Geschäftsführer | 2015-01-28 | 2020-05-26 | Jaroslaw | Dymitruk |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Positions" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "dateOfPublication" date, "foundPosition" varchar, "startDate" date, "endDate" date, "firstName" varchar, "lastName" varchar, "maidenName" varchar, "birthDate" varchar, "city" varchar ); CREATE INDEX "PositionsCompanyId" ON "Positions" ( "companyId" );